Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Hovedbranche | Reelle ejere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber |
Den 2022-01-18 tilføjes Interessenter: Mona Eggert (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-01-01 tilføjes Interessenter: Pia Vejrup, Anders Nielsen Vejrup (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2015-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: cm@globalwindpower.com (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2010-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@globalwindpower.com (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2010-06-29 tilføjes Navne: Wangenheim-Hochheim WH 17 I/S (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2010-06-28 fjernes Navne: Wangenheim-Hochhein WH 17 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Interessenter: Wolfgang Eggert, Lars Peder Jensen (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: Wangenheim-Hochhein WH 17 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Peder Jensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WIND 14 ApS. (offentliggjort 2015-11-23)