Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne |
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskoven 240, 2. 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Vænge 27, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-08-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Hjemmeside: www.kalibu.dk (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Vænge 27, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Olivenlunden 79, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olivenlunden 79, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2013-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtervej 43, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2008-12-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtervej 43, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2008-12-24)
Den 2008-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bahlvej 51, 6855 Outrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kaspar@kalibu.dk (offentliggjort 2008-12-24)
Den 2008-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bahlvej 51, 6855 Outrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Interessenter: Kaspar Liebst Bundgaard (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-06-01 tilføjes Navne: Kaspar Bundgaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-08-08)