Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Interessenter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Renè Brodersen (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Ida Marietta Philip Andersen (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2022-10-27 tilføjes Interessenter: Michael Renè Brodersen (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-10-26 fjernes Interessenter: Ida Marietta Philip Andersen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2020-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervænget 1, 5210 Odense NV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: aogl.engmark@gmail.dk (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: laco@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Interessenter: Leif Engmark, Ida Marietta Philip Andersen (offentliggjort 2008-06-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: laco@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: Ejendommen Ove Gjeddes Vej 31 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ida Marietta Philip Andersen, Leif Engmark (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)