Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbøge 59, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: landmark@post.tele.dk (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Legale ejere: CASEUS INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Navne: CASEUS ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Stiftere: CASEUS INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Brian Harald Landmark (direktion) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-09 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-05-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: landmark@post.tele.dk (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbøge 59, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Direktion: Brian Harald Landmark (direktion) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2008-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er Vognmandsforretning samt industri og handel. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-20 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Legale ejere: CASEUS INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Navne: CASEUS ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN. KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-20 tilføjes Stiftere: CASEUS INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2008-05-20 tilføjes Vedtægter: 2008-05-20 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-01)