Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vembvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2012-06-20 fjernes Bibranche: Fremstilling af motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Direktion: Brian Elleby Glimberg Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Hovedbranche: Dækservice (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 1. APRIL 2010 S.M.B.A (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vembvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2011-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2009-04-30)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Brian Elleby Glimberg Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 fjernes Direktion: Michael Blåkjær Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er alle former for bygge-, handels-, konsulent,- service og investeringsvirksom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 1. APRIL 2010 S.M.B.A (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Vedtægter: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Navne: TWENTYFIVE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Michael Blåkjær Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-01 fjernes Direktion: Jørn Laef (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Dækservice (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2009-04-30)
Den 2009-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Struervej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struervej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevangen 1, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2009-01-09 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-09 tilføjes Navne: TWENTYFIVE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2009-01-08 fjernes Navne: REXTON PROJECT 001 S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevangen 1, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2008-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 303, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 303, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Navne: REXTON PROJECT 001 S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-05-14 tilføjes Direktion: Jørn Laef (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)