Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2012-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WELLDANA A/S. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevænget 11, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 tilføjes Direktion: Bo Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Legale ejere: Bo Pedersen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-05-19 tilføjes Navne: GP2008HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-05-19 tilføjes Reelle ejere: Bo Pedersen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Stiftere: Bo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Vedtægter: 2008-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)