Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 14, 1. tv., 5854 Gislev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Direktion: Stig Florczak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Navne: FLORCZAK IMPORT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Revisor: Mj Revision v/Revisor Marianne H Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Stiftere: FLORCZAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Revisor: Mj Revision v/Revisor Marianne H Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2011-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og anden dermed forbundet virksomhed virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Navne: FLORCZAK IMPORT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-03 fjernes Navne: KLIFA KISTER ApS (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2011-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Vedtægter: 2011-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 14, 1. tv., 5854 Gislev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 6, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 6, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2008-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 33, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 33, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-06 tilføjes Direktion: Stig Florczak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Navne: KLIFA KISTER ApS (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-05-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Stiftere: FLORCZAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)