Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustvej 6, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustvej 6, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKADS BLOMSTER ESBJERG ApS. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2013-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FILSKOV KRO HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2013-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TR ULDAHL EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2013-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SKIVE TORVEHANDEL ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustvej 6, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 6, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@skadsblomster.dk (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 6, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2008-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i selskabet og dermed i forbindelse stående virkskomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Vedtægter: 2008-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Rasmus Uldahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Rasmus Uldahl (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: TR ULDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Uldahl (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Uldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)