Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Jørn Ingemann Iversen (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Jørn Ingemann Iversen (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-24 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-01-20 tilføjes Bestyrelse: Mikka Ingemann Iversen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-20 fjernes Bestyrelse: Mads Heine (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-20 tilføjes Legale ejere: 4RC ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-01-20 tilføjes Reelle ejere: Jørn Ingemann Iversen (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2013-10-31 tilføjes Bestyrelse: Mads Heine (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 fjernes Bestyrelse: John Fast (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Direktion: Jørn Ingemann Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-27 fjernes Direktion: Jens-Ole Warrer Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-01 tilføjes Direktion: Jens-Ole Warrer Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-01 fjernes Direktion: Jørn Ingemann Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-01 tilføjes Direktion: Jørn Ingemann Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Mads Heine (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarksvej 1, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Bestyrelse: John Fast (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-02 tilføjes Direktion: Mads Heine (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-02 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at eje elle administrere fast ejendom, herunder udlejningsejendomme, og virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅMARKSVEJ 1 A/S (offentliggjort 2008-05-27)
Den 2008-05-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør og af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Vedtægter: 2008-05-02 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-05-27)
Den 2008-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)