Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansborgvej 10, 7560 Hjerm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-23 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Thusgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Direktion: Leif Poulsen Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-23 fjernes Navne: EL-CENTER VEST HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Stiftere: Leif Poulsen Lauridsen, Jens Erik Thusgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansborgvej 10, 7560 Hjerm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Thusgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Direktion: Leif Poulsen Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri, besidde aktier i El-Center Vest A/S, administration, finansiering og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Navne: EL-CENTER VEST HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Stiftere: Leif Poulsen Lauridsen, Jens Erik Thusgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 1 bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Vedtægter: 2008-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)