Sektion (alle) | |||||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-06-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-15 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Granhøj 5, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Bibranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Bibranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Binavne: FALKNER MASSAGE ApS, ELEVATORKONSULENTEN ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: liboriusconsult@gmail.com (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Legale ejere: MIME HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Navne: LIBORIUS CONSULT ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Vang Liborius Ibsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Bibranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-02 tilføjes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-02-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-02-01 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: liboriusconsult@gmail.com (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2013-10-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Mette Julie Falkner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granhøj 5, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2013-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofielundsvej 86, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2013-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for konsulentvirksomhed, massage og andre formål, efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2013-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2013-09-26 tilføjes Vedtægter: 2013-09-26 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2012-06-01 tilføjes Direktion: Vang Liborius Ibsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2010-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofielundsvej 86, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2010-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvej 13, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2010-01-05 tilføjes Direktion: Mette Julie Falkner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 fjernes Direktion: Michael Dueholm Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2009-01-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2009-01-14)
Den 2009-01-15 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2009-01-14)
Den 2009-01-14 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2009-01-14)
Den 2009-01-14 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2009-01-14)
Den 2009-01-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-30 tilføjes Direktion: Michael Dueholm Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Direktion: Mikkel Liborius Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvej 13, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2008-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-12-30 tilføjes Direktion: Mikkel Liborius Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 fjernes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Legale ejere: MIME HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-12-30 tilføjes Navne: LIBORIUS CONSULT ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-12-29 fjernes Navne: VICH 10284 ApS (offentliggjort 2008-05-16)
Den 2008-12-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Binavne: FALKNER MASSAGE ApS, ELEVATORKONSULENTEN ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: VICH 10284 ApS (offentliggjort 2008-05-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)