Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 14, 1., 1310 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-15 fjernes Direktion: Thomas Rée (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-15 fjernes Navne: THOMAS RÉE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Revisor: LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 14, 1., 1310 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 tilføjes Direktion: Thomas Rée (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Navne: THOMAS RÉE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 fjernes Navne: VICH 10276 ApS (offentliggjort 2008-05-16)
Den 2008-07-10 tilføjes Revisor: LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Vedtægter: 2008-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: VICH 10276 ApS (offentliggjort 2008-05-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)