Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 46, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Direktion: Slawomir Robert Mazur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Navne: DI ROMANIA 6 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Stiftere: DANGRO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 46, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Synnedrupvej 40, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, driftsmidler, aktier, anparter og andre værdipapirer, finansiering, og anden virksomhed, der er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 26.450.089,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Synnedrupvej 40, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Direktion: Slawomir Robert Mazur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Navne: DI ROMANIA 6 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Stiftere: DANGRO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)