Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Revisor: Krydsrevision ApS Godkendt Revisionsfirma (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2009-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INNOLOGIC HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2019-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Blockstar Holding ApS. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2020-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskab af 19.10.20 ApS. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Revisor: Krydsrevision ApS Godkendt Revisionsfirma (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2016-12-01 fjernes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-10-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 13, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Direktion: Lars Dissing Millgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Legale ejere: Lars Dissing Millgaard (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2008-03-27 tilføjes Navne: LARS MILLGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Dissing Millgaard (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-27 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Vedtægter: 2008-03-27 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)