Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Baun Christensen | 31.03.2023 | 01.06.2023 | direktør |
Asger Norup Rothenborg | 01.09.2017 | 31.03.2023 | direktør |
Søren Kristensen | 11.05.2012 | 01.09.2017 | direktør |
Henrik Herman Koska | 01.11.2011 | 11.05.2012 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.2008 | 18.06.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Baun Christensen | 31.03.2023 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Estelle Angélique Gaspard | 31.03.2023 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Grégory Lienard | 31.03.2023 | 01.06.2023 | formand |
Asger Norup Rothenborg | 01.09.2017 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lyngholm | 01.09.2017 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Justin Claeys | 01.07.2015 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Matti | 17.01.2013 | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristensen | 11.05.2012 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jean Baptiste Bitz | 01.06.2010 | 17.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Herman Koska | 01.06.2010 | 01.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hecker | 18.06.2008 | 31.03.2023 | formand |
Jean-Marc Auvray | 18.06.2008 | 01.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.2008 | 18.06.2008 | formand |