Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 fjernes Direktion: Helle Lis Søholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 fjernes Navne: GEHL ARCHITECTS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Stiftere: Jan Gehl, Helle Lis Søholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Direktion: Helle Lis Søholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i såvel indenlandske som udenlandske selskaber, foretage investeringer samt hermed efter direktionens skøn beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Navne: GEHL ARCHITECTS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Stiftere: Jan Gehl, Helle Lis Søholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Vedtægter: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)