Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: LADK Holding ApS (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-05-31 fjernes Legale ejere: Lars Henrik Andersen (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-14 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-14 tilføjes Vedtægter: 2015-04-14 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-08-28 tilføjes Legale ejere: Lars Henrik Andersen (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: LB Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom og udlejning heraf samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 tilføjes Vedtægter: 2009-10-14 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2008-09-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsbjergvej 43, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Direktion: Lars Henrik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Navne: LA-EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2008-05-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Andersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2008-05-14 tilføjes Revisor: LB Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Stiftere: Lars Henrik Andersen, INTERGLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Stiftere: Lars Henrik Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)