Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Liljehaven 95, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Direktion: Claus Busk Stahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Navne: CHOP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Stiftere: Claus Busk Stahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljehaven 95, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Direktion: Claus Busk Stahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer af generel karakter samt al virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Navne: CHOP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Stiftere: Claus Busk Stahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)