Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Carlo Roberto Mandrup Humble | 07.05.2008 | 18.03.2020 | |
Dan Anton Johansen | 07.05.2008 | 18.03.2020 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DANTON ApS (CVR 35640134) | 01.01.2019 | 18.03.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Anton Gruppen ApS (CVR 35640142) | 01.07.2014 | 01.01.2019 | 100,00% | 100,00 % |