Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Danny Espersen | 24.05.2022 | 15.12.2022 | adm. dir |
Mikkel Guldborg Bredmose | 24.05.2022 | 15.12.2022 | direktør |
Henrik Damtoft Nielsen | 11.06.2019 | 24.05.2022 | adm. dir |
Jørn Hvidbjerg | 29.05.2019 | 11.06.2019 | direktør |
Jørn Dybvad Vinge | 18.09.2018 | 29.05.2019 | direktør |
Maria Anker Larsen | 15.05.2017 | 11.06.2019 | direktør |
Lars Østergaard Olsen | 05.01.2017 | 15.05.2017 | direktør |
Peter Østerberg | 04.02.2013 | 05.01.2017 | direktør |
Nadia Lassen Korsholm | 11.11.2010 | 05.01.2017 | direktør |
Søren Lassen | 08.05.2008 | 04.02.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Mygind Eskildsen | 24.05.2022 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Danny Espersen | 24.05.2022 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Alessandro Poletto | 24.05.2022 | 15.12.2022 | formand |
Allan Bach Pedersen | 18.06.2021 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Guldborg Bredmose | 18.06.2021 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Danny Espersen | 18.06.2021 | 23.05.2022 | formand |
Allan Dam Nielsen | 05.09.2019 | 18.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inge Kindberg | 05.09.2019 | 18.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Dan Madsen | 05.09.2019 | 18.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Skovgaard | 05.09.2019 | 18.06.2021 | formand |
Henrik Damtoft Nielsen | 03.09.2019 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lassen | 29.05.2019 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Inge Kindberg | 29.05.2019 | 03.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Skovgaard | 29.05.2019 | 03.09.2019 | formand |
Jørn Hvidbjerg | 11.05.2017 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Bo de Gier | 11.05.2017 | 03.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Dan Madsen | 11.05.2017 | 03.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hartmann Harkjær Jensen | 09.01.2017 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lassen | 09.01.2017 | 28.05.2019 | formand |
Lars Jørgensen | 18.11.2016 | 11.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hartmann Harkjær Jensen | 18.11.2016 | 08.01.2017 | formand |
Søren Lassen | 04.02.2013 | 08.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Østerberg | 04.02.2013 | 18.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Nadia Lassen Korsholm | 04.02.2013 | 18.11.2016 | bestyrelsesmedlem |