Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Ejnar Rytter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-10 fjernes Bestyrelse: Erik Revsbech Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-03-06 tilføjes Vedtægter: 2015-03-06 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Føllevej 5, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Revsbech Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2008-05-08 tilføjes Direktion: Hans-Henrik Dalsgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom i ind- og udland og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Legale ejere: DLI 1 EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2008-05-08 tilføjes Navne: DLI IMMOBILIEN A/S (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2008-05-08 tilføjes Stiftere: DLI 1 EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Vedtægter: 2008-05-08 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)