Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Lund(virk.: 15) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 26,67 % | 26,67 % | 33,33 % | 40,00 % |
Pct. | 26,67 % | 26,67 % | 33,33 % | 40,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Lund | 08.02.2018 | Fuglebakkevej 37, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LUND VENTURE ApS | 31422604 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.08.2008 | 2,47 (km) | Enghavevej 80, 2450 København SV | Trekronergade 147, 2500 Valby |
02.01.2009 | 7,89 (km) | Trekronergade 147, 2500 Valby | Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S |
13.10.2011 | 6,50 (km) | Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S | Rathsacksvej 4, 1862 Frederiksberg C |
12.05.2012 | 0,86 (km) | Rathsacksvej 4, 1862 Frederiksberg C | N.J. Fjords Alle 12, 1957 Frederiksberg C |
14.08.2013 | 1,13 (km) | N.J. Fjords Alle 12, 1957 Frederiksberg C | Svend Trøsts Vej 3A, 1912 Frederiksberg C |
11.01.2017 | 0,00 (km) | Svend Trøsts Vej 3A, 1912 Frederiksberg C | Svend Trøsts Vej 3A, 1912 Frederiksberg C |
26.02.2019 | 3,11 (km) | Svend Trøsts Vej 3A, 1912 Frederiksberg C | Fuglebakkevej 37, 2000 Frederiksberg |
LUND VENTURE ApS. |
Sidst opdateret den 10.04.2017 og angivet som gældende fra 10.04.2017 (2736 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LUNDVALD MASKINUDLEJNING ApS | 36507608 |
LUNDVEJ 3 ApS | 25459997 |
Lundvej 20 ApS | 20904771 |
Lundvej v/B. Aa. Olsen | 35689648 |
LUND VENTURE ApS | 31422604 |
Lundvig Frederiksen Holding IVS | 40012133 |
Lundvig Grafisk Bogtryk og Offset v/Niels S Lundvig | 19505308 |
LUND VINDENERGI ApS | 28312180 |
Lund Vine ApS | 29605580 |
LUND WARMING HOLDING ApS | 30245156 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Lund(virk.: 15) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 40 % | 20 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Lund(virk.: 15) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 9 | 1 | 6 |
Pct. | 20 % | 45 % | 5 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |