Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Revisor | Direktion | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BORNHOLM AIR SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 2, 3700 Rønne (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 2, 3700 Rønne (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Margret Gudjonsdottir (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-29 tilføjes Direktion: Bjørn Kristjansson (direktør) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-04-29 fjernes Direktion: Knud Børge Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Direktion: Knud Børge Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2012-12-31 fjernes Direktion: Bjorn Kristjansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 tilføjes Legale ejere: Frostfugl ehf. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i driftsselskaber og anden handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Vedtægter: 2011-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Binavne: BORNFLY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Direktion: Gudni Agnar Kristinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-04 tilføjes Direktion: Gudni Agnar Kristinsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-10-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2008-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 2, 3700 Rønne (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Binavne: BORNFLY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Direktion: Bjorn Kristjansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Navne: BALTIC AERO ApS (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-25 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2008-04-25 tilføjes Stiftere: Bjorn Kristjansson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)