Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Hanne Flø Stig (direktion) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: Hanne Flø Stig (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Navne: HANNE FLØ STIG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Hanne Flø Stig (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Direktion: Hanne Flø Stig (direktion) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Legale ejere: Hanne Flø Stig (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Navne: HANNE FLØ STIG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Reelle ejere: Hanne Flø Stig (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Vedtægter: 2008-04-11 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)