Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: IP HOLDING. SKJERN ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-06 fjernes Reelle ejere: Poul Henry Thomsen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2008-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SH INVEST, SKJERN A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Legale ejere: SH INVEST, SKJERN A/S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-04-24 fjernes Legale ejere: BENT TRELDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-10 tilføjes Legale ejere: H.T. HOLDING, VIDEBÆK ApS, ESPERANTO ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-10 fjernes Legale ejere: HETO-HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-05 tilføjes Bestyrelse: Ole Strandbygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-05 fjernes Bestyrelse: Michael Bo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Direktion: Lars Weise Skovbjerg Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-05 fjernes Direktion: Michael Bo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2016-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 6900 Skjern (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-01-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Weise Skovbjerg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 fjernes Bestyrelse: Anders Stensig Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 tilføjes Direktion: Michael Bo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-19 fjernes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-26 tilføjes Bestyrelse: Brian Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Thygesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Legale ejere: HETO-HOLDING ApS, BENT TRELDAL HOLDING ApS, IP HOLDING. SKJERN ApS, VEST INVEST ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2011-09-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Henry Thomsen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Henry Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-06 fjernes Bestyrelse: Poul Henry Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-06 fjernes Direktion: Bo Guldhammer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-23 tilføjes Direktion: Bo Guldhammer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-23 fjernes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 6900 Skjern (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2008-04-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Henry Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i SH Invest, Skjern A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Navne: SH1 ApS (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-04-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2008-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Stiftere: VEST INVEST ApS, IP HOLDING. SKJERN ApS, HOLGER LARSEN HOLDING ApS, HETO-HOLDING ApS, BTA HOLDING A/S, ANDERS ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 1 bestyrelsesmedlem og 1 direktør i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Vedtægter: 2008-04-28 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)