Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Emilie Kristine Zeest Leth, Gustav Zeest Leth (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-03-17 fjernes Reelle ejere: Jan Leth Christensen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 14, 1263 København K (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 14, 1263 København K (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 5, 2. th., 1553 København V (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 tilføjes Direktion: Jan Leth Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 fjernes Direktion: Carl Henrik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 tilføjes Legale ejere: Jan Leth Christensen, EJENDOMSSELSKABET JANO ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-14 fjernes Legale ejere: Kirsten Deth Petersen, Jan Leth Christensen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Leth Christensen, Jan Leth Christensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-09-14 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: kp@advokatcarlh.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-08 tilføjes Vedtægter: 2017-05-08 (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Kirsten Deth Petersen (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 5, 2. th., 1553 København V (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kp@advokatcarlh.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Carl Henrik Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-05-28 fjernes Direktion: Erik Helge Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: Kirsten Deth Petersen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2008-05-01 tilføjes Direktion: Erik Helge Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og formueforvaltning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Navne: EROKITO ApS (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-05-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Stiftere: Erik Helge Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, - eller af direktionens øvrige medlemmer i forening. (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2008-05-01 tilføjes Vedtægter: 2008-05-01 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2008-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)