Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BECHS AUTO ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BECHS AUTO ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gamstvej 40, 6600 Vejen (offentliggjort 2012-04-26)
Den 2012-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Åttevej 40, 6683 Føvling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åttevej 40, 6683 Føvling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Direktion: Claus Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom, med henblik på formueforvaltning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Legale ejere: Claus Rasmussen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-04-30 tilføjes Navne: CLAUS HOLDING, FØVLING ApS (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-04-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Rasmussen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Stiftere: Claus Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Vedtægter: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)