Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kahr Greve | 16.04.2008 | 05.09.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kahr Greve | 04.03.2016 | 05.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Østergaard Vejvad | 16.04.2008 | 05.09.2018 | bestyrelse |
Jørgen Nørmølle Andreasen | 16.04.2008 | 05.09.2018 | bestyrelse |
Bo Dencker Sørensen | 16.04.2008 | 05.09.2018 | bestyrelse |
John Johansen | 16.04.2008 | 24.03.2017 | formand |