Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-28 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: ibu@woodmate.dk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Legale ejere: MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Navne: WOODMATE A/S (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Stiftere: TOPTRÆ HOLDING ApS, MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Dynesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Morten Ole Stampe (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2009-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerøvej 18, 7960 Karby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed med produktion og salg af byggeelementer og byggevare,køb og salg af fast ejendom,byggevirksomhed og entreprise samt trælast (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-07-10 tilføjes Vedtægter: 2009-07-10 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-07-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Ole Stampe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-07-07 fjernes Bestyrelse: Mogens Norup Lauridsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 tilføjes Direktion: Morten Ole Stampe (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-07-07 fjernes Direktion: Finn Borg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ibu@woodmate.dk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerøvej 18, 7960 Karby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Bestyrelse: Mogens Norup Lauridsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Direktion: Finn Borg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-28 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Navne: WOODMATE A/S (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Stiftere: TOPTRÆ HOLDING ApS, MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)