Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kottesgade 13, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 6940 Lem St (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Mogens Tveskov (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Direktion: Kim Toft Høj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Navne: ISLANDSGADE 12 ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ISLANDSGADE 12 ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-01-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: TOGT EJENDOMSUDVIKLING A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: HANSENGROUP A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Louise Tveskov, Mogens Tveskov (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Hans Magnus Kolby Hansen, Kirsten Kolby Andersen, Kristian Kolby Hansen, Ellen Kolby Hansen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Kim Toft Høj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Jesper Klith (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Kolby Andersen, Kristian Kolby Hansen, Ellen Kolby Hansen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2009-06-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 6940 Lem St (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Direktion: Jesper Klith (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom og anden anlægskapital. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Legale ejere: HANSENGROUP A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ISLANDSGADE 12 ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Reelle ejere: Hans Magnus Kolby Hansen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2008-04-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Vedtægter: 2008-04-02 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)