Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 2, 2., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Smed Hansens Vej 10, 6940 Lem St (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-12-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Legale ejere: HANSENGROUP A/S (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: HSHANSEN A/S (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: HSHANSEN A/S (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: HANSENGROUP A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-30 tilføjes Direktion: Anders Tang Hede (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-04-30 fjernes Direktion: Kim Toft Høj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-12-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smed Hansens Vej 10, 6940 Lem St (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Smed Hansens Vej 10, 6940 Lem St (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Kim Toft Høj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Jesper Klith (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Kolby Andersen, Kristian Kolby Hansen, Ellen Kolby Hansen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2008-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smed Hansens Vej 10, 6940 Lem St (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2008-04-02 tilføjes Direktion: Jesper Klith (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom og anden anlægskapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Legale ejere: HANSENGROUP A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2008-04-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SMED HANSENS VEJ 10 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-04-02 tilføjes Reelle ejere: Hans Magnus Kolby Hansen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2008-04-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2008-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Vedtægter: 2008-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)