Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Legale ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fægteborgbakken 14, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 54, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-02-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-02-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-01 fjernes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-07 tilføjes Direktion: Kim Kristensen (direktør) (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-09-07 fjernes Direktion: Peter Bach (direktion) (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Kim Kristensen (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-04-30 fjernes Legale ejere: Peter Bach, Kim Kristensen (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2010-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er grossistvirksomhed med salg af byggematerialer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Vedtægter: 2010-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Direktion: Peter Bach (direktion) (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2010-01-25 fjernes Direktion: Kim Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Navne: KAVA CERAMICA ApS (offentliggjort 2010-01-25)
Den 2010-01-24 fjernes Navne: KIMS ERHVERV ApS (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-10-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2009-10-28)
Den 2009-10-27 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-04-30 tilføjes Navne: KIMS ERHVERV ApS (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2009-04-29 fjernes Navne: VIND I KIM ApS (offentliggjort 2008-04-30)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 54, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2008-04-30 tilføjes Direktion: Kim Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Legale ejere: Peter Bach, Kim Kristensen (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2008-04-30 tilføjes Navne: VIND I KIM ApS (offentliggjort 2008-04-30)
Den 2008-04-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Kristensen (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2008-04-30 tilføjes Stiftere: K.K. HOLDING, VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-30)
Den 2008-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)