Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bruhn | 10.06.2011 | 20.04.2012 | adm. dir |
Kenneth Skovbo Lott | 10.04.2008 | 10.06.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Devantier Gade | 17.09.2010 | 20.04.2012 | bestyrelse |
Søren Friis Knudsen | 17.09.2010 | 20.04.2012 | bestyrelse |
Lars Bruhn | 01.05.2009 | 20.04.2012 | bestyrelse |
Klaus Holmsberg | 10.04.2008 | 20.04.2012 | formand |
Kenneth Skovbo Lott | 10.04.2008 | 08.07.2011 | bestyrelse |
Poul Erik Seekjær | 10.04.2008 | 08.07.2011 | bestyrelse |
Peter Madsen | 10.04.2008 | 17.09.2010 | bestyrelse |