Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Navne: SELSKABET AF 18/3 2014 ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-13 fjernes Navne: ST. BINDERUP SYNSHAL ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 8, st., 9600 Aars (offentliggjort 2012-04-05)
Den 2012-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevold 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevold 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Direktion: Leo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Legale ejere: MICHAEL MØLLER NIELSEN HOLDING ApS, LEO SØRENSEN HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-04-29 tilføjes Navne: ST. BINDERUP SYNSHAL ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2008-04-29 tilføjes Reelle ejere: Leo Sørensen, Michael Møller Nielsen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2008-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-29 tilføjes Revisor: Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Stiftere: MICHAEL MØLLER NIELSEN HOLDING ApS, LEO SØRENSEN HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-29)
Den 2008-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)