Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Stig Rasmussen | 29.05.2019 | 02.02.2022 | direktør |
Ole Steen Andersen | 04.05.2015 | 02.02.2022 | direktør |
Jan Ole Edelbo | 19.06.2013 | 02.02.2022 | direktør |
Niels Jørgen Soldbro | 19.06.2013 | 04.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Soldbro | 28.04.2008 | 19.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ole Edelbo | 28.04.2008 | 19.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Møller Nielsen | 28.04.2008 | 19.06.2013 | formand |