Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nordbysvej 22, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Binavne: HIRTSHALS BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-29 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Navne: MØLLERS FISKEEKSPORT ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Reelle ejere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Stiftere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Finn Møller Møller (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 Statstidende Dekret
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og produktion af fisk og fiskeprodukter samt alle forretninger i forbindelse hermed, herunder også kapitalanbringelse. Herudover har selskabet til formål at drive tømrervirksomhed i mindre omfang. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2012-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2012-03-26 tilføjes Vedtægter: 2012-03-26 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2012-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nordbysvej 22, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2012-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevej 21, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevej 21, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-29 tilføjes Binavne: HIRTSHALS BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Direktion: Finn Møller Møller (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-29 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Legale ejere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Navne: MØLLERS FISKEEKSPORT ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Reelle ejere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-04-29 tilføjes Stiftere: Finn Møller Møller (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2008-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-08)