Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Direktion: Yasar Köksal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Navne: SSRU ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Stiftere: Sertaç Sert, Recep Ünver, Ogun Ocal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel, salg af frugt-grønt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Vedtægter: 2012-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 fjernes Bestyrelse: Recep Ünver (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-31 fjernes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Bestyrelse: Yasar Köksal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Bestyrelse: Sertaç Sert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Yasar Köksal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: Sertaç Sert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-01 tilføjes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2008-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-24 tilføjes Bestyrelse: Sertaç Sert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Direktion: Sertaç Sert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: SSRU ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Sertaç Sert, Recep Ünver, Ogun Ocal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)