Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Nørgaard | 10.08.2009 | 01.02.2010 | direktion |
Benjamin Christiansen | 23.04.2008 | 25.10.2012 | direktion |
Lars Bay | 23.04.2008 | 10.08.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Nørgaard | 23.04.2008 | 25.10.2012 | bestyrelse |
Benjamin Christiansen | 23.04.2008 | 25.10.2012 | bestyrelse |
Lars Bay | 23.04.2008 | 10.08.2009 | bestyrelse |