Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | Revisor |
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-07-12 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: rgc@tvc.dk (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Legale ejere: Hanne Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Navne: ACAPELLA TRADING ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Reelle ejere: Hanne Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Stiftere: Børge Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Winthers Vej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: rgc@tvc.dk (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: bs@acapellacars.dk (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-13 fjernes Direktion: Hanne Kloch Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Winthers Vej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Burrehøjvej 40, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bs@acapellacars.dk (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: bs@bsauto.dk (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Direktion: Hanne Kloch Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-11-08 fjernes Direktion: Børge Kloch Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bs@bsauto.dk (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: th@nesselwang.dk (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-07-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-07-12 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2016-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-08 tilføjes Direktion: Børge Kloch Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 fjernes Direktion: Børge Kloch Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2015-11-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-12-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-12-24 tilføjes Kapital (Kapital): 727.000,00 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2013-12-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-12-24 tilføjes Navne: ACAPELLA TRADING ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-12-23 fjernes Navne: BKS HOLDING, ØRUM ApS (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2013-12-24 tilføjes Vedtægter: 2013-12-24 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2013-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: th@nesselwang.dk (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Burrehøjvej 40, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2008-04-22 tilføjes Direktion: Børge Kloch Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Navne: BKS HOLDING, ØRUM ApS (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Stiftere: Børge Kloch Sørensen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)