Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 2, 3. 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-17 fjernes Direktion: Kim Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-17 fjernes Navne: CHAKI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Stiftere: Kim Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 2, 3. 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Direktion: Kim Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i datterselskaber samt anden finansielle virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Navne: CHAKI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Stiftere: Kim Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Vedtægter: 2008-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)