Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.T. TRANSPORT & SPEDITION A/S. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 116-118, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 116-118, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 116-118, 7190 Billund (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 116-118, 7190 Billund (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: Casper Toftlund Hansen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2014-12-31 tilføjes Reelle ejere: Casper Toftlund Hansen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2013-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskaber samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Vedtægter: 2013-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 116-118, 7190 Billund (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-04-24 tilføjes Direktion: Casper Toftlund Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Navne: CTH HOLDING ApS BILLUND (offentliggjort 2008-05-13)
Den 2008-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-24 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-13)
Den 2008-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)