Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-17 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: jank@vendsyssel.nu (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-17 fjernes Navne: Ejerforeningen Fynsgade 29 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-17 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsgade 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-05-15 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jank@vendsyssel.nu (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-05-15 tilføjes Navne: Ejerforeningen Fynsgade 29 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nejstbakken 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: susborup@ofir.dk (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Navne: Ejerforeningen Fynsgade 29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nejstbakken 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2008-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: susborup@ofir.dk (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2008-04-28 tilføjes Navne: Ejerforeningen Fynsgade 29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2008-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-30)