Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 11, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Bestyrelse: Katrin Reynheim Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Direktion: Sven-Erik Reynheim Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: avep@vi.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Navne: SKIPPERKROEN, PRÆSTØ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Stiftere: REYNHEIM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Bestyrelse: Gunilla Helena Reynheim Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: avep@vi.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Bestyrelse: Gunilla Helena Reynheim Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kro, catering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Vedtægter: 2008-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 11, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Direktion: Sven-Erik Reynheim Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Navne: SKIPPERKROEN, PRÆSTØ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Stiftere: REYNHEIM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)