Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejskærvej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejskærvej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2008-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYDSK KIRKEVEDLIGEHOLDELSE ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejskærvej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejskærvej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejskærvej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 204, 7800 Skive (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@houlborg.dk (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2014-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 204, 7800 Skive (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Niels Houlborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Niels Houlborg (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: BERGSEN ApS (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Houlborg (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Niels Houlborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)