Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 35, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-22 fjernes Navne: LACCOLLINE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Jannik Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-08-25 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 35, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-05 tilføjes Direktion: Jannik Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, under-visningsaktivitet samt køb og salg af virksomheder, ejendomme samt fartøjer til vand- og landtransport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-05-05)
Den 2008-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-05 tilføjes Navne: LACCOLLINE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-05-04 fjernes Navne: VICH 10145 ApS (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-05-05 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Vedtægter: 2008-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: VICH 10145 ApS (offentliggjort 2008-04-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)