Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 tilføjes Legale ejere: Fam. Kragh Holding ApS, Ulrik Kirkedal Kragh (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: KOH Holding ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2008-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJ-AGRO ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJ-AGRO HANDEL ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BJ AGRO HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BJ AGRO HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BJ AGRO HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Bestyrelse: Benny Juan Jensen (formand) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-09-01 fjernes Bestyrelse: Ulrik Kirkedal Kragh (formand) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Ulrik Kirkedal Kragh (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Benny Juan Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Benny Juan Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-10 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Kirkedal Kragh (formand) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2022-08-09 fjernes Bestyrelse: Jan Baunsgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-04-13 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-12 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Bestyrelse: Søren Overgaard Schnipper (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: SCHNIPPER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Knud-Ove Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S, KOH Holding ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-03-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Baunsgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2019-03-07 fjernes Bestyrelse: Jan Baunsgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 fjernes Bestyrelse: Bjarne Steiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: DYBMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Bak Vester (formand) (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2014-06-15 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Sten Stentebjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Munk Truelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: HOVBORG HOLDING ApS, BRANDLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2010-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber. Endvidere er selskabets formål handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer samt iøvrigt handel med fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Vedtægter: 2010-08-31 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2008-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorbassevej 2, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Sten Stentebjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-26 tilføjes Direktion: Benny Juan Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2008-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Legale ejere: DYBMOSE HOLDING ApS, SØNDER ASKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2008-03-26 tilføjes Navne: BJ AGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Stiftere: SØNDER ASKÆR HOLDING ApS, STENTEBJERG HOLDING ApS, HOVBORG HOLDING ApS, DYBMOSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)