Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Erik Moos Petersen | 23.06.2014 | direktør |
Anna Christine Petersen | 28.06.1971 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Petersen | 28.06.1971 | 23.06.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chresten Moos Petersen | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Moos Petersen | 14.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Moos Petersen | 28.06.1971 | bestyrelsesmedlem |
Anna Christine Petersen | 28.06.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Moos Petersen | 09.09.2006 | 17.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Christian Hansen | 28.06.1971 | 02.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Petersen | 28.06.1971 | 17.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Frede Hansen | 28.06.1971 | 06.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Verner Skjøth | 28.06.1971 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Einar Jørgen Bladt | 28.06.1971 | 14.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Moos Petersen | 28.06.1971 | 30.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Egon Madsen | 28.06.1971 | 19.11.1987 | bestyrelsesmedlem |