Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LS NORDIC ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skansevej 13, 9370 Hals (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Navne: L GROUP ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Stiftere: Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-12 fjernes Direktion: Jørgen Laurits Ustrup (direktion) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-04-11 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skansevej 13, 9370 Hals (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Jørgen Laurits Ustrup (direktion) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andel i andre selskaber og drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: L GROUP ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Jørgen Laurits Ustrup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-22)