Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-10 tilføjes Binavne: KOMPETENCE-HUSET ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Binavne: W.E. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: W.E. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Navne: KOMPETENCE-HUSET ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, her under investering i og udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: KOMPETENCE-HUSET ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-03-02 fjernes Navne: W. E. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Vedtægter: 2015-03-03 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: WESP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Lindegaard Pedersen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2008-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2008-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 19, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-08 tilføjes Binavne: W.E. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2008-04-08 tilføjes Direktion: Søren Lindegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-08 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Navne: W. E. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2008-04-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Stiftere: SPORTMASTER AABYBRO ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-14)
Den 2008-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)