Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Formål | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-02 tilføjes Revisor: Verum Cura, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2010-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET MASY ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROCOM BOLIG ApS. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XO CPH ApS. (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2014-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ONZITE.IT ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Procom Byggegrund ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2019-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: ONZITE.IT ApS. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Onzite Holding ApS. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2022-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Procom Idema ApS. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 tilføjes Legale ejere: Hanne Lykke Sylvest, Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Legale ejere: Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lykke Sylvest, Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Reelle ejere: Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-09 fjernes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-21 tilføjes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-03-21 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorbjørnsvej 11, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2017-09-27 fjernes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-08-05 tilføjes Binavne: amora.dk ApS (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investerings- og finansieringsvirksomhed, handel med tøj samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-08-04 tilføjes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-08-04 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-08-04 tilføjes Vedtægter: 2016-08-04 (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift software konsulent virksomhed, finansieringsvirksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2013-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-01 tilføjes Vedtægter: 2013-06-01 (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2013-05-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2013-05-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-04-11 tilføjes Binavne: WWW.DENRUNDEBUTIK.DK ApS, PROCOM LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Direktion: Hans Toftgaard Sylvest (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-05-19)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Legale ejere: Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2008-04-11 tilføjes Navne: PROCOM DANMARK ApS (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-04-11 tilføjes Reelle ejere: Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2008-04-11 tilføjes Stiftere: Hans Toftgaard Sylvest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)